Linda Grønbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Assistenten I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -396' DKK OliveAll A/S (2017) |
Største egenkapital: | 104' DKK OliveAll A/S (2017) |
Største gæld: | 355' DKK OliveAll A/S (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OliveAll A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Revisul v/Linda Grønbæk (9 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2010 i Assistenten I/S i rollen som Ejer. Linda Grønbæk købte en del af virksomheden d. 1. juni 2010 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Linda af: Gerda Giversen Pedersen og Louise Toft Hansen. Hvervet som Ejer bestred Linda i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Revisul v/Linda Grønbæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Talrig I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lothøjgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Lothøjgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020 -
OliveAll A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2018
Registreringsdato: 02.08.2018 -
OliveAll A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Linda har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 02.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.2010 - 30.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Linda' netværk er Ulrik Balleby Møldambjærg.