Nicklas Millard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BordBooking.nu I/S (Ejer) |
Største overskud: | 399' DKK Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS) (2023) |
Største underskud: | -17' DKK N/M IVS (2016) |
Største egenkapital: | 350' DKK Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS) (2023) |
Største gæld: | 215' DKK Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Proextensions (4 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2010 hos BordBooking.nu I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Andreas Stokholm, Anders Kjærsgaard at Nicklas Millard stiftede BordBooking.nu I/S den dag i marts 2010. Titlen som Ejer og Stifter havde Nicklas i 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mjukvare ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
The Better Software Initiative ApS
Via Mjukvare ApS
Direktørposter (2)
-
Mjukvare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2023 -
The Better Software Initiative ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
The Better Software Initiative ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023
Blå bog (fortsat)
Nicklas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.12.2014 - 07.05.2019
Direktør
17.12.2014 - 21.10.2015
Direktør
06.11.2015 - 17.01.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
05.06.2013 - 30.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.09.2011 - 31.07.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bytebrew ApS (Nu: Mjukvare ApS) landede et overskud på 399' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor N/M IVS landede et underskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicklas' netværk er Paulina Magdalena Dubas.