Dorthe Staunæs
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Raffnsøe & Staunæs I/S (Ejer) |
Største overskud: | 534.470' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største underskud: | -295.332' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2022) |
Største egenkapital: | 5.482.582' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2021) |
Største gæld: | 420.130' DKK AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2020) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Raffnsøe & Staunæs I/S (13 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved Raffnsøe & Staunæs I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Sverre Risdal Raffnsøe at Dorthe Staunæs stiftede Raffnsøe & Staunæs I/S den dag i marts 2010. Rollen som Ejer og Stifter havde Dorthe i 13 år 7 måneder, før fratrædelsen den 11. oktober 2023.
Virksomheden opererede indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. oktober 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022
Tidslinje (3)
-
Raffnsøe & Staunæs I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Raffnsøe & Staunæs I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2010
Registreringsdato: 01.03.2010
Blå bog (fortsat)
Dorthe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2010 - 11.10.2023
Reel ejer
01.01.2015 - 11.10.2023
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Jørgen Lang.