Ole Sørensen Bols
Carl Johansens Vej 16E, 9990 Skagen, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN SØRENSEN TRANSPORT ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRT Jylland v/Ole Sørensen (14 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2003 hos SØREN SØRENSEN TRANSPORT ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ole Sørensen Bols i 4 år 3 måneder, før stoppet d. 29. maj 2007.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRT Jylland v/Ole Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
FRT Jylland v/Ole Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.2010
Registreringsdato: 26.04.2010 -
SØREN SØRENSEN TRANSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2007
Registreringsdato: 29.05.2007 -
SØREN SØRENSEN TRANSPORT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2003
Registreringsdato: 14.02.2003
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.02.2003 - 29.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?