Svend Ballum Lybker Schousboe
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SS Automobil Rullefelt v/Svend Ballum Lybker Schousboe (Ejer) |
Største overskud: | 2.067' DKK SS-ENTREPRISE ApS (2020) |
Største underskud: | -102' DKK SS-HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 4.212' DKK SS-HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.427' DKK SS-HOLDING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SS-ENTREPRISE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SS-HOLDING ApS (11 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 i SS Automobil Rullefelt v/Svend Ballum Lybker Schousboe med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Svend Ballum Lybker Schousboe der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Svend i 3 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. maj 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SS-ENTREPRISE ApS
Ejerandel: 100% -
SS-HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SS-Maskiner ApS
Via SS-HOLDING ApS -
SS-Ejendomme Åle ApS
Via SS-HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
SS-HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
SS-Maskiner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2021 -
SS-ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
SS-Ejendomme Åle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
SS-ENTREPRISE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
SS-Ejendomme Åle ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
SS-Maskiner ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
SS-ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2020
Registreringsdato: 29.10.2020
Blå bog (fortsat)
Svend har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.05.2013 - 20.10.2020
Ejer
01.05.2013 - Stadig aktiv
Direktør
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.2013 - 14.10.2020
Reel ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
19.09.2017 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.06.2017 - 01.10.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SS-ENTREPRISE ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.067' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SS-HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 102' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 765' DKK (SS-HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.212' DKK (SS-HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 273' DKK (SS-Maskiner ApS).