Jacob Højgaard Kurtzhals
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Autorådgiveren.dk v/Jacob Højgaard Ohlsson (Ejer) |
Største overskud: | 183' DKK HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS (2017) |
Største underskud: | -390' DKK HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS (2016) |
Største egenkapital: | 28' DKK Sikker Handel IVS (Nu: Sikker Handel ApS) (2023) |
Største gæld: | 546' DKK HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 hos Autorådgiveren.dk v/Jacob Højgaard Ohlsson med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jacob Højgaard Kurtzhals der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jacob i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 30. september 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sikker Handel ApS
Via HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
Sikker Handel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2017 -
HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Dato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
IQ Invest IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
Bilbrokeren.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.02.2019
Registreringsdato: 12.02.2019
Navnehistorik (2)
-
30.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 29.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.04.2017 - 25.01.2022
Reel ejer
07.07.2017 - 21.02.2018
Reel ejer
31.07.2018 - 21.02.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.09.2017 - 28.11.2019
Direktør
01.09.2017 - 12.02.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.10.2013 - 17.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Højgaard Kurtzhals er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -245' DKK. Igennem holdingselskabet HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS har Jacob derfor også ejerandele i Sikker Handel ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Jacob Højgaard Kurtzhals, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 183' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 390' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (Sikker Handel IVS (Nu: Sikker Handel ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Sikker Handel IVS (Nu: Sikker Handel ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -245' DKK (HØJGAARD OHLSSON INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Casper Bargholz.