Dorte Fløjgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Green Select (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.669' DKK Vitalitetsfonden (2020-21) |
Største egenkapital: | 10.931' DKK Vitalitetsfonden (2020-21) |
Største gæld: | 1.724' DKK Vitalitetsfonden (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Green Select (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2018 i Green Select med titlen som Ejer. Dorte Fløjgaard erhvervede virksomheden Green Select d. 1. juni 2018. Dorte har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Dorte nu bestreddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Green Select
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Vitalitetsfonden
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Vitalitetsfonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2021
Registreringsdato: 10.06.2021 -
Green Select (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018
Blå bog (fortsat)
Dorte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - 22.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab