Tanja Neergaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tanja Neergaard Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 43.063' DKK Hedelund Mælk ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 34.110' DKK Hedelund Mælk ApS (2021-22) |
Største gæld: | 96.238' DKK Båndruplund ApS (Nu: Baandruplund ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos Hedelund Mælk ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tanja Neergaard Jensen (3 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2010 ved Tanja Neergaard Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tanja Neergaard Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tanja i 3 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elta Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Baandruplund ApS
Via Elta Holding ApS -
Hedelund Mælk ApS
Via Elta Holding ApS
Tidslinje (5)
-
Borgergade 74 ApS. (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Borgergade 74 ApS. (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Elta Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022
Blå bog (fortsat)
Tanja har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
23.10.2023 - 15.05.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.02.2022 - 31.03.2023
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tanja Neergaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Elta Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.512' DKK. Gennem holdingselskabet Elta Holding ApS har Tanja derfor også andele i Baandruplund ApS (100%) og Hedelund Mælk ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Tanja Neergaard Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Elta Holding ApS kunne fremvise et overskud på 17.034' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.040' DKK (Hedelund Mælk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.757' DKK (Hedelund Mælk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.845' DKK (Båndruplund ApS (Nu: Baandruplund ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tanja' netværk er Jeppe Elmer Neergaard Pedersen.