Ann Dorrit Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og A. Thomsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og A. Thomsen (13 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 hos Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og A. Thomsen (tidligere Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og L Wilson) i rollen som Ejer. Ann Dorrit Thomsen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2009 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Ann af: Lars Wilson og Hans-Hinrich Wittorf. Titlen som Ejer bestred Ann i 13 år, før stoppet d. 12. januar 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Café Snork
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og L Wilson (Nu: Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og A. Thomsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.01.2022
Registreringsdato: 12.01.2022 -
Café Snork (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.01.2022
Registreringsdato: 12.01.2022 -
Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og L Wilson (Nu: Cafe Snork I/S v/H. Wittorf og A. Thomsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009
Blå bog (fortsat)
Ann har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2009 - 12.01.2022
Reel ejer
25.01.2018 - 12.01.2022
Ejerandel: 50%