Finn Bjarne Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSEN FOR SHELL-FUNKTIONÆRER I DANMARK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 99' DKK BENTE ANDERSEN-FONDEN (2020-21) |
Største underskud: | -439' DKK BENTE ANDERSEN-FONDEN (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.106' DKK BENTE ANDERSEN-FONDEN (2013-14) |
Største gæld: | 245' DKK BENTE ANDERSEN-FONDEN (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BENTE ANDERSEN-FONDEN (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af FP Consulting v/Finn Bjarne Poulsen (4 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 i PENSIONSKASSEN FOR SHELL-FUNKTIONÆRER I DANMARK i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Bjarne Poulsen i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 7. oktober 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden pensionsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. november 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
BENTE ANDERSEN-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.03.2024
Tidslinje (9)
-
BENTE ANDERSEN-FONDEN (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
FP Consulting v/Finn Bjarne Poulsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2014
Registreringsdato: 30.06.2014 -
SPANDE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2012
Registreringsdato: 10.07.2012
Blå bog (fortsat)
Finn har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.03.2010 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.01.2011 - 10.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2000 - 07.10.2002
Bestyrelsesmedlem
19.09.2002 - 25.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2000 til 2002 hos PENSIONSKASSEN FOR SHELL-FUNKTIONÆRER I DANMARK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Marcus Kring.