Jørgen Louring Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.291' DKK MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2020) |
Største underskud: | -384' DKK JLP HOLDING 2005 ApS (Nu: KROLLER INVEST ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 95.350' DKK MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2014) |
Største gæld: | 114.531' DKK MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2022) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KROLLER INVEST ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 hos MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (tidligere H. MARTINSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Louring Poulsen i 10 år, før stoppet d. 30. oktober 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KROLLER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LSP VEJLE INVEST ApS
Via KROLLER INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
KROLLER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2005 -
LSP VEJLE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2009
Repræsentant (1)
-
Danske Ølentusiaster Vejle
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.02.2023
Tidslinje (20)
-
Danske Ølentusiaster Vejle
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023 -
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2012
Registreringsdato: 05.12.2012 -
Jørgen L. Poulsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2012
Registreringsdato: 31.03.2012
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.10.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2009 - 05.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.12.2005 - 30.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JLP HOLDING 2005 ApS (Nu: KROLLER INVEST ApS) kunne fremvise et overskud på 703' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JLP HOLDING 2005 ApS (Nu: KROLLER INVEST ApS) kunne fremvise et underskud på 384' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.837' DKK (MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.197' DKK (MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 505' DKK (HM 3 DRIFT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKABET (Nu: LSP VEJLE INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Astrid Vibeke Olufsen.