Mette Spencer Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mette Spencer (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mette Spencer (8 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 ved Mette Spencer med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mette Spencer Kristensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mette i 8 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2018.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2018.
Repræsentant (1)
-
SKELUND-VEDDUM HALLEN
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.04.2024
Tidslinje (5)
-
SKELUND-VEDDUM HALLEN
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Mette Spencer (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET GUNNAR KRISTENSEN & SØN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2014
Registreringsdato: 28.05.2014
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2014 - 28.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab