Nicholas Patrick Martin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Involvd v/Nicholas Patrick Martin (Ejer) |
Største overskud: | 455' DKK WorkshopBank ApS (2018-19) |
Største underskud: | -2.205' DKK BLACKSNOW ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 870' DKK BLACKSNOW ApS (2016-17) |
Største gæld: | 4.512' DKK BLACKSNOW ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BLACKSNOW ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Involvd v/Nicholas Patrick Martin (8 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2009 hos Involvd v/Nicholas Patrick Martin i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Nicholas Patrick Martin der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Nicholas i 8 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel via internettet med digitale produkter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Involvd Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WorkshopBank ApS
Via Involvd Holding ApS -
Skixer ApS
Via Involvd Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Involvd Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2017 -
Skixer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2020 -
WorkshopBank ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Skixer ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020 -
BLACKSNOW ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2018
Registreringsdato: 26.11.2018 -
Involvd v/Nicholas Patrick Martin (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Nicholas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.10.2020 - 04.01.2023
Direktør
22.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2015 - 26.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicholas Patrick Martin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Involvd Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 539' DKK. Gennem sit holdingselskab Involvd Holding ApS har Nicholas dermed også andele i WorkshopBank ApS (100%) samt Skixer ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Nicholas Patrick Martin, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor WorkshopBank ApS landede et overskud på 455' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Skixer ApS landede et underskud på 147' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 53' DKK (Involvd Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 53' DKK (WorkshopBank ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 539' DKK (Involvd Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -82' DKK (Skixer ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicholas' netværk er Morten Armandt Skaarup.