Martin Amorsen Kempel
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kempel Ejendomme I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.479' DKK Kempel Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -3.334' DKK Kempel Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.314' DKK Kempel Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 9.567' DKK Kempel Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos KEMPEL ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kempel Ejendomme I/S (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2010 ved Kempel Ejendomme I/S (tidligere Ejendomsinteressentskabet Kempel) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Leif Nymark Kempel, Michael Ebbesgaard Kempel at Martin Amorsen Kempel stiftede Kempel Ejendomme I/S den dag i marts 2010. Rollen som Ejer og Stifter havde Martin i 13 år 9 måneder, før fratrædelsen den 14. december 2023.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kempel Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KEMPEL ApS
Via Kempel Holding ApS -
KEMPEL BOLIG & ERHVERV ApS
Via Kempel Holding ApS -
Kempel Ejendomme ApS
Via Kempel Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Kempel Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2022 -
Kempel Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2016 -
KEMPEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2016 -
KEMPEL BOLIG & ERHVERV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2017
Tidslinje (11)
-
Ejendomsinteressentskabet Kempel (Nu: Kempel Ejendomme I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Kempel Ejendomme ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
Kempel Ejendomme ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2022
Registreringsdato: 28.03.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
22.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.2010 - 14.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.03.2022 - 06.07.2023
Reel ejer og Direktør
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Martin Amorsen Kempel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kempel Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.314' DKK. Gennem sit holdingselskab Kempel Holding ApS har Martin dermed også andele i KEMPEL ApS (100%), KEMPEL BOLIG & ERHVERV ApS (100%) og Kempel Ejendomme ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Amorsen Kempel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kempel Holding ApS landede et overskud på 1.479' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kempel Ejendomme ApS landede et underskud på 3.334' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.479' DKK (Kempel Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 947' DKK (KEMPEL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.314' DKK (Kempel Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.058' DKK (KEMPEL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Michael Ebbesgaard Kempel.