Jonas Nordklitgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | nasno consult v/Jonas Nordklitgaard (Ejer) |
Største overskud: | 301' DKK BARNDOMSHJEMMET ApS (2022) |
Største underskud: | -151' DKK BARNDOMSHJEMMET ApS (2020) |
Største egenkapital: | 447' DKK BARNDOMSHJEMMET ApS (2022) |
Største gæld: | 3.074' DKK BARNDOMSHJEMMET ApS (2021) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos BARNDOMSHJEMMET ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BARNDOMSHJEMMET ApS (7 år 3 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2010 hos nasno consult v/Jonas Nordklitgaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jonas Nordklitgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jonas i 7 måneder, inden stoppet den 30. september 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
BARNDOMSHJEMMET ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BARNDOMSHJEMMET ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
BARNDOMSHJEMMET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
BARNDOMSHJEMMET ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2016
Registreringsdato: 20.12.2016
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.2016 - 15.04.2024
Bestyrelsesmedlem
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2010 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jonas Nordklitgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BARNDOMSHJEMMET ApS der præsenterede et overskud på 301' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos BARNDOMSHJEMMET ApS der præsenterede et underskud på 151' DKK.
Jonas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 3 måneder fra 2016 til 2024 hos BARNDOMSHJEMMET ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Mohammed Salaheddine Chaker.