Jeanett Bahne Nobest
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GN E Service v/Jeanett Bahne Nobest (Ejer) |
Største overskud: | 21.089' DKK GN E A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -922' DKK SA VI INDUSTRIRENS A/S (Nu: Nordic Powergroup - Sustainable Waste Management A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 30.965' DKK GN E A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 55.619' DKK GN E A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos GN E A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af GN E Service v/Jeanett Bahne Nobest (14 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2010 i GN E Service v/Jeanett Bahne Nobest (tidligere GN E Service v/Jeanett Bahne Dikov) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jeanett Bahne Nobest og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jeanett nu besiddet i 14 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden bygningsfærdiggørelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GN E Service v/Jeanett Bahne Nobest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JBD INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GN-EM ApS UNDER KONKURS
Via JBD INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
JBD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
GN Invest Cph IVS (Nu: GN Invest Cph ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SA VI INDUSTRIRENS A/S (Nu: Nordic Powergroup - Sustainable Waste Management A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
GN E A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jeanett har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
07.01.2016 - 01.07.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.06.2016 - 15.12.2022
Reel ejer
26.07.2017 - 28.05.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2014 - 14.11.2014
Reel ejer
12.11.2014 - 28.05.2021
Direktør
14.11.2014 - 14.06.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JBD INVEST IVS (Nu: JBD INVEST ApS) landede et overskud på 11.617' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SA VI INDUSTRIRENS A/S (Nu: Nordic Powergroup - Sustainable Waste Management A/S) landede et underskud på 922' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jeanett' netværk er Magnus Munkholt Nobest Ditlevsen.