Martin Langeskov
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MASH IT v/Martin L Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 1.205' DKK PRO-DRESS.COM ApS (2020-21) |
Største underskud: | -303' DKK ButlerApp ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.730' DKK PRO-DRESS.COM ApS (2020-21) |
Største gæld: | 3.350' DKK PRO-DRESS.COM ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos PRO-DRESS.COM ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MASH IT v/Martin L Rasmussen (5 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2010 ved MASH IT v/Martin L Rasmussen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Langeskov der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 5 år 9 måneder, før stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Langeskov Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Byteable ApS
Via Langeskov Invest ApS -
Available ApS
Via Byteable ApS -
ButlerApp ApS
Via Langeskov Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Langeskov Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021 -
ButlerApp ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
DigiAdvice ApS (Nu: Available ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
CoworkersMind House ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
PRO-DRESS.COM ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
19.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.12.2022 - 30.04.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.05.2021 - 27.02.2024
Reel ejer
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Martin Langeskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Langeskov Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Gennem holdingselskabet Langeskov Invest ApS har Martin derfor også andele i Byteable ApS (25-33.33%) og ButlerApp ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Langeskov, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DigiAdvice ApS (Nu: Available ApS) kunne fremvise et overskud på 194' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ButlerApp ApS kunne fremvise et underskud på 303' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 613' DKK (Byteable ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 303' DKK (ButlerApp ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 858' DKK (Byteable ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21' DKK (DigiAdvice ApS (Nu: Available ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Rasmus Theodor Styrk.