Leif Garne
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR (Ejer) |
Største overskud: | 5.697' DKK E. Krag Råstoffer A/S (2020) |
Største underskud: | -2.145' DKK K/S UXBRIDGE (2015) |
Største egenkapital: | 9.401' DKK E. Krag Råstoffer A/S (2023) |
Største gæld: | 63.264' DKK K/S UXBRIDGE (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SØNDERSØ ENERGI A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2003 i ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR med titlen som Ejer. Leif Garne købte en part af virksomheden d. 27. januar 2003 og fik dermed en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Leif af: Kim Møller Laursen. Hvervet som Ejer har Leif nu bestreddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 5-9.99% -
LG64 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S UXBRIDGE
Via ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR -
Jordvarme Danmark ApS
Via LG64 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LG64 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S UXBRIDGE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2014 -
Taas ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2017
Tidslinje (18)
-
LG64 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
LG64 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
SØNDERSØ ENERGI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023
Blå bog (fortsat)
Leif har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
27.01.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2019 - 27.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Garne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LG64 Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet LG64 Holding ApS har Leif derfor også ejerandele i Jordvarme Danmark ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Leif Garne, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GARNE HOLDING ApS (Nu: LG 1964 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 331' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S UXBRIDGE kunne offentliggøre et underskud på 2.145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.657' DKK (E. Krag Råstoffer A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.401' DKK (E. Krag Råstoffer A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.209' DKK (K/S UXBRIDGE).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Sten Hatting Søgaard.