Peter Falkesgaard Ørts
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Orts.io (Ejer) |
Største overskud: | 4.679' DKK AutoPi.io ApS (2023) |
Største underskud: | -8' DKK Orts.io Holding IVS (Nu: Orts.io Holding ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.581' DKK AutoPi.io ApS (2023) |
Største gæld: | 6.632' DKK AutoPi.io ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos AutoPi.io ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Orts.io Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2015 i Orts.io med titlen som Ejer. Peter Falkesgaard Ørts erhvervede virksomheden Orts.io d. 1. oktober 2015. Peter der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Peter i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 9. november 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Orts.io Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AutoPi.io ApS
Via Orts.io Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AutoPi.io ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2017 -
Orts.io Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
AutoPi.io ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
AutoPi.io ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2019
Registreringsdato: 13.12.2019 -
Orts.io (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2017
Registreringsdato: 09.11.2017 -
AutoPi.io ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2017
Registreringsdato: 25.07.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.07.2017 - 12.12.2019
Direktør
25.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32% -
Ejer
01.10.2015 - 09.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Falkesgaard Ørts er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Orts.io Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 488' DKK. Igennem holdingselskabet Orts.io Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i AutoPi.io ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Peter Falkesgaard Ørts, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AutoPi.io ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.679' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Orts.io Holding IVS (Nu: Orts.io Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.679' DKK (AutoPi.io ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.581' DKK (AutoPi.io ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 488' DKK (Orts.io Holding IVS (Nu: Orts.io Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Malte Dan Baden Hansen.