Birgitte Brøbech
Erhvervsaktiv: | 7. mar. 2006 - 30. nov. 2022 |
Karrieren startede hos: | FONDEN GLARBO GL SKOLE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.471' DKK Station Vest A/S (2021) |
Største underskud: | -1.264' DKK Station Vest A/S (2022) |
Største egenkapital: | 10.293' DKK Station Vest A/S (2021) |
Største gæld: | 10.892' DKK Station Vest A/S (2020) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Station Vest A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN GLARBO GL SKOLE (13 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Birgitte Brøbech. Den første gang Birgitte var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2006 ved FONDEN GLARBO GL SKOLE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgitte Brøbech i 13 år 2 måneder, før stoppet den 14. maj 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 211' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Advokatfirmaet Birgitte Brøbech (Nu: Birgitte Brøbech Advokatfirma) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Station Vest A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020 -
Station Vest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Karrieren har i alt varet 18 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.10.2017 - 10.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
03.02.2010 - 30.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.11.2017 - 14.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - 14.12.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.08.2020 - 25.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Birgitte Brøbech har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Station Vest A/S der præsenterede et overskud på 582' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN GLARBO GL SKOLE der præsenterede et underskud på 37' DKK.
Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 2 måneder fra 2006 til 2019 hos FONDEN GLARBO GL SKOLE.
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Lise Elkjær Marcher-Jepsen.