Strabag AG
Status: Ikke aktiv
Blå bog
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2010 - 31. dec. 2014 |
Karrieren startede hos: | Strabag AG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Strabag AG (14 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 i Strabag AG som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Strabag AG og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Strabag nu besiddet i 14 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anlæg af veje og motorveje.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Strabag AG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
M51: Kliplev-Sønderborg Motorway (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
M51: Kliplev-Sønderborg Motorway (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2010
Registreringsdato: 01.03.2010 -
Strabag AG (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2010
Registreringsdato: 01.02.2010
Blå bog (fortsat)
Strabag har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2010 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?