Thomas Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Silkeborg Pavacenter v/Thomas Johansen (Ejer) |
Største overskud: | 485' DKK Silkeborg Pava Center ApS (2023) |
Største underskud: | -59' DKK Marida Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.166' DKK Silkeborg Pava Center ApS (2023) |
Største gæld: | 2.031' DKK Priorsvej 42 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Silkeborg Pava Center ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Silkeborg Pavacenter v/Thomas Johansen (12 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2010 ved Silkeborg Pavacenter v/Thomas Johansen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Johansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 12 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen undervognsbehandling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Marida Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Silkeborg Pava Center ApS
Via Marida Invest ApS -
Priorsvej 42 ApS
Via Marida Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Marida Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2022 -
Priorsvej 42 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2022 -
Silkeborg Pava Center ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Silkeborg Pavacenter v/Thomas Johansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Silkeborg Pava Center ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
Marida Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.02.2010 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.06.2022 - 13.06.2022
Direktør og Reel ejer
10.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Marida Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.134' DKK. Igennem sit holdingselskab Marida Invest ApS har Thomas dermed også ejerandele i Silkeborg Pava Center ApS (100%) og Priorsvej 42 ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Johansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Silkeborg Pava Center ApS fremviste et overskud på 485' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Marida Invest ApS fremviste et underskud på 59' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 485' DKK (Silkeborg Pava Center ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.166' DKK (Silkeborg Pava Center ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 89' DKK (Priorsvej 42 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Chris Bang Andersen.