Morten Blichfeld
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTOLIDO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Morten Blichfeld (14 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2001 hos MOTOLIDO ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Blichfeld i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 31. december 2002.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Morten Blichfeld
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Morten Blichfeld (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2010
Registreringsdato: 01.02.2010 -
MOTOLIDO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002 -
MOTOLIDO ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2001
Registreringsdato: 24.10.2001
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2001 - 31.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab