Janni Kirkeby Houlind
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jannis Fodpleje v/Janni K Houlind (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.343' DKK Danish Quality Salmon A/S (2022) |
Største egenkapital: | -208' DKK Danish Quality Salmon A/S (2021) |
Største gæld: | 1.797' DKK Danish Quality Salmon A/S (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Danish Quality Salmon A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jannie og Mikael Houlind I/S (14 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2010 ved Jannis Fodpleje v/Janni K Houlind i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Janni Kirkeby Houlind der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Janni i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jannie og Mikael Houlind I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Danish Quality Salmon A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Danish Quality Salmon A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Danish Quality Salmon A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
Danish Quality Salmon A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022
Blå bog (fortsat)
Janni har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2022 - 08.05.2023
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Janni' netværk er Mikael Houlind.