Claus Bo Elbæk Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nybolig Helsingør & Espergærde I/S (Stifter) |
Største overskud: | 491' DKK Axvac Composit ApS (2023) |
Største underskud: | -389' DKK Axvac Composit ApS (2021) |
Største egenkapital: | 172' DKK Axvac Composit ApS (2019) |
Største gæld: | 1.563' DKK Axvac Composit ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Axvac Composit ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nybolig Helsingør & Espergærde I/S (14 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2010 hos Nybolig Helsingør & Espergærde I/S (tidligere Nybolig Lillelund & Andersen I/S) i hvervet som Stifter og Ejer. Det var sammen med kollegaen Louise Hartmann at Claus Bo Elbæk Andersen stiftede Nybolig Helsingør & Espergærde I/S den dag i januar 2010. Titlen som Stifter og Ejer har Claus nu besiddet i 14 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ejendomsmæglere mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nybolig Helsingør & Espergærde I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NYBOLIG HELSINGØR / ESPERGÆRDE APS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NYBOLIG HELSINGØR / ESPERGÆRDE APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Axvac Composit ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Axvac Composit ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
Axvac Composit ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Ejer
02.07.2019 - 07.12.2022
Reel ejer
02.07.2019 - 07.12.2022
Ejer
08.12.2022 - 04.09.2024
Ejerandel: 20% -
Ejer
20.03.2018 - 31.01.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Bo Elbæk Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NYBOLIG HELSINGØR / ESPERGÆRDE APS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Gennem sit holdingselskab NYBOLIG HELSINGØR / ESPERGÆRDE APS har Claus dermed også andele i Nybolig Helsingør & Espergærde I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Claus Bo Elbæk Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Axvac Composit ApS landede et overskud på 491' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Axvac Composit ApS landede et underskud på 389' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 491' DKK (Axvac Composit ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (NYBOLIG HELSINGØR / ESPERGÆRDE IVS (Nu: NYBOLIG HELSINGØR / ESPERGÆRDE APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -500' DKK (Axvac Composit ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er John Ahlmann Iversen.