Carsten Loland
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | V40A Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.994' DKK REPUTATION HOLDING ApS (Nu: V40A Holding ApS) (2018) |
Største underskud: | -24' DKK LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 4.647' DKK REPUTATION HOLDING ApS (Nu: V40A Holding ApS) (2018) |
Største gæld: | 266' DKK LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOLAND1 ApS (21 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 ved V40A Holding ApS (tidligere REPUTATION HOLDING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Loland i 16 år 8 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2020.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et overskud på 3.994' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOLAND1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Speciallæge Lotte Loland ApS
Via LOLAND1 ApS -
Loland Holding III ApS
Via LOLAND1 ApS -
Ecovision Bornholm ApS
Via Loland Holding III ApS
Direktørposter (1)
-
LOLAND1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
REPUTATION HOLDING ApS (Nu: V40A Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2020
Registreringsdato: 28.02.2020 -
Fashion is for idiots I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Fashion is for idiots I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2016
Registreringsdato: 24.04.2016
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2003 - 28.02.2020
Reel ejer
23.11.2011 - 28.02.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
24.04.2016 - 31.12.2018
Reel ejer
28.01.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: 50%
Carsten Loland ejer desuden også holdingselskabet Loland Holding III ApS (ejer lige nu 40%). Gennem holdingselskabet Loland Holding III ApS ejes der også andele i Ecovision Bornholm ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Carsten Loland, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS) landede et overskud på 1.705' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS) landede et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 149' DKK (LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Loland Holding III ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.037' DKK (LOLAND HOLDING ApS (Nu: LOLAND1 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20' DKK (Loland Holding III ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Carl Ove Loland.