Tommy Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tommy Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 1.825' DKK Obton Stabil VSO 1 A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 43.637' DKK Obton Stabil VSO 1 A/S (2023) |
Største gæld: | 351' DKK Obton Stabil VSO 1 A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tommy Petersen (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 i Tommy Petersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tommy Petersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Tommy nu bestreddet i 14 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tommy Petersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
FOGDERUP VANDVÆRK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.09.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (6)
-
FOGDERUP VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Obton Stabil VSO 1 A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020 -
Obton Stabil VSO 1 A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.08.2020
Registreringsdato: 03.08.2020
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
19.06.2020 - 02.08.2020
Ejer
03.08.2020 - 25.11.2020
Ejerandel: 5-9.99%