Thomas Due Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kent Herretøj I/S (Ejer) |
Største overskud: | 347' DKK Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 722' DKK Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.498' DKK Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nyborg Cykler ApS (4 år 1 måned) |
Det startede for alvor en dag i 2010 hos Kent Herretøj I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Poul Hoffensetz Andresen at Thomas Due Andersen stiftede Kent Herretøj I/S den dag i januar 2010. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thomas i , før stoppet d. 1. januar 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nyborg Cykler ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Nyborg Cykler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Nyborg Cykler ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.08.2020
Registreringsdato: 14.08.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.08.2020 - 31.07.2023
Reel ejer
14.08.2020 - 31.07.2023
Direktør
14.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2023 - 08.09.2024
Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 01.01.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Anpartsselskabet af 07.07.2020 (Nu: Nyborg Cykler ApS) kunne offentliggøre et overskud på 347' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Nicolaj Paludan Rasmussen.