Magnus Juul Hirszhorn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thingk (Ejer) |
Største overskud: | 1.109' DKK Henri Goods IVS (Nu: Henri ApS) (2023) |
Største underskud: | -395' DKK Henri City ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.589' DKK Henri Goods IVS (Nu: Henri ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.384' DKK Henri City ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Henri City ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thingk (14 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2010 i Thingk (tidligere Mark-out v/Magnus Juul Hirszhorn) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Magnus Juul Hirszhorn og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Magnus nu besiddet i 14 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen kunstnerisk skaben.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thingk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Henri Invest ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Henri ApS
Via Henri Invest ApS -
Henri Products ApS
Via Henri Invest ApS -
Henri Frederiksberg ApS
Via Henri Invest ApS -
Henri City ApS
Via Henri Invest ApS -
Henri Nord ApS
Via Henri Invest ApS
Direktørposter (6)
-
Henri City ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2020 -
Henri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2016 -
Henri Products ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
Henri Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2018 -
Henri Nord ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2022 -
Henri Frederiksberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2019
Tidslinje (16)
-
Henri Nord ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
Henri Goods IVS (Nu: Henri ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021 -
Henri City ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020
Blå bog (fortsat)
Magnus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
26.04.2022 - 20.06.2022
Direktør
26.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
24.01.2016 - 17.05.2021
Direktør
16.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
20.07.2017 - 24.10.2017
Reel ejer
24.10.2017 - 23.06.2019
Reel ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
31.05.2020 - 30.12.2020
Direktør
31.05.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.10.2018 - 23.06.2019
Direktør
01.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Henri Goods IVS (Nu: Henri ApS) fremviste et overskud på 1.109' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Henri City ApS fremviste et underskud på 395' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.109' DKK (Henri Goods IVS (Nu: Henri ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 299' DKK (Henri Nord ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.563' DKK (Henri Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (Henri Nord ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Jesper Hansen.