Johnny Birkelund Madsen
Karrieren startede hos: | LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.836' DKK Lundholm Døssing Holding ApS (Nu: Boel Døssing Holding ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -34' DKK LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 8.232' DKK Lundholm Døssing Holding ApS (Nu: Boel Døssing Holding ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 14.592' DKK FREDERIKS SMEDE & VVS A/S (Nu: Frederiks smede og montage A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos FREDERIKS SMEDE & VVS A/S (Nu: Frederiks smede og montage A/S) (2019-20) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Denne rolle bestred Johnny Birkelund Madsen i 1999 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 5. januar 2005.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 974' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Johnny Madsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS
Via LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS -
World Of Fireworks ApS
Via LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS -
Frederiks El & VVS A/S
Via LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Frederiks El & VVS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2010 -
LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Frederiks El & VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
FSV Ejendomme ApS (Nu: Boel Døssing Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2021
Registreringsdato: 06.01.2021 -
Lundholm Døssing Holding ApS (Nu: Boel Døssing Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
FREDERIKS SMEDE & VVS A/S (Nu: Frederiks smede og montage A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2019 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
21.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2021 - 31.05.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2021 - 21.12.2022
Reel ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
12.10.2016 - 06.01.2021
Ejerandel: 50%
Johnny Birkelund Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.208' DKK. Gennem holdingselskabet LUNDHOLM ØSTERGAARD HOLDING ApS har Johnny derfor også andele i LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS (100%), World Of Fireworks ApS (25-33.33%) & Frederiks El & VVS A/S (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Johnny Birkelund Madsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Lundholm Døssing Holding ApS (Nu: Boel Døssing Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 2.465' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS kunne fremvise et underskud på 34' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Benny Arlund Kjærulff.