Henrik Burgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | H.B.B. (Ejer) |
Største overskud: | 1.207' DKK Burgaard ApS (2021) |
Største underskud: | -109' DKK Burgaard ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.487' DKK Burgaard Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.753' DKK Burgaard ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Burgaard ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Burgaard ApS (4 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 ved H.B.B. som Ejer. Henrik Burgaard købte virksomheden H.B.B. den 1. september 2016. Henrik der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Henrik i , før fratrædelsen den 21. september 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Burgaard ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Burgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
3V Ejendomme ApS
Via Burgaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Burgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2021 -
3V Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2021 -
Burgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2020
Tidslinje (9)
-
SlumDuck ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2022
Registreringsdato: 25.02.2022 -
SlumDuck ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
3V Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2021
Registreringsdato: 20.09.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
29.11.2021 - 25.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2016 - 21.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Burgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Burgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.487' DKK. Igennem sit holdingselskab Burgaard Holding ApS har Henrik dermed også ejerandele i Burgaard ApS (50-66.65%) og 3V Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Burgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Burgaard ApS fremviste et overskud på 1.207' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Burgaard ApS fremviste et underskud på 109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 969' DKK (Burgaard ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 59' DKK (SlumDuck ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.487' DKK (Burgaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40' DKK (SlumDuck ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jesper Holst Herlev.