Vibeke Koblauch Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MELLEMSPIL ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af RC Vinduespolering, Løn og bogføring I/S (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1996 hos MELLEMSPIL ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Vibeke Koblauch Kristensen i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 30. juni 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor teater- og koncertvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. april 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RC Vinduespolering, Løn og bogføring I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
RC Vinduespolering I/S (Nu: RC Vinduespolering, Løn og bogføring I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009 -
MELLEMSPIL ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.1998
Registreringsdato: 30.06.1998 -
MELLEMSPIL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.1996
Registreringsdato: 29.11.1996
Blå bog (fortsat)
Vibeke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
29.11.1996 - 30.06.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Rene Ellersgaard Kristensen.