Jørn Windahl
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | POWERVISION-DENMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 200.671' DKK BIONATURGAS DANMARK A/S (Nu: NATURE ENERGY BIOGAS A/S) (2018) |
Største underskud: | -651.335' DKK BIONATURGAS DANMARK A/S (Nu: NATURE ENERGY BIOGAS A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.255.434' DKK BIONATURGAS DANMARK A/S (Nu: NATURE ENERGY BIOGAS A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.523.110' DKK NATURGAS FYN HOLDING A/S (Nu: NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 184 årsværk hos BIONATURGAS DANMARK A/S (Nu: NATURE ENERGY BIOGAS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Windahl Invest ApS (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 hos POWERVISION-DENMARK ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørn Windahl i 8 måneder, før stoppet d. 1. marts 2008.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.852' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Windahl Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nordbio ApS
Via Windahl Invest ApS -
CATZ ApS
Via Windahl Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Windahl Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2016 -
Nordbio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
Ø-tap ApS (Nu: Nordtap ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Nordbio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
Ø-tap ApS (Nu: Nordtap ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Jørn har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.11.2020 - Stadig aktiv
Direktør
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2019 - 01.01.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.09.2015 - 04.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Windahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos NATURGAS FYN HOLDING A/S (Nu: NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 48.960' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos Solid Energy A/S (Nu: Solid Energy 2022 A/S) der præsenterede et underskud på 7.399' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2015 til 2018 hos Solid Energy 2022 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.377' DKK (BIONATURGAS HOLSTED A/S (Nu: NATURE ENERGY HOLSTED A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 651.335' DKK (BIONATURGAS DANMARK A/S (Nu: NATURE ENERGY BIOGAS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.255.434' DKK (BIONATURGAS DANMARK A/S (Nu: NATURE ENERGY BIOGAS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.267' DKK (Solid Energy A/S (Nu: Solid Energy 2022 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Niels Christian Nørgaard Nielsen.