Lene Bak Nørresø
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PN.CPH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 79' DKK SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S) (2015) |
Største underskud: | -26' DKK SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 326' DKK SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S) (2015) |
Største gæld: | 161' DKK SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PN.CPH A/S (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 i PN.CPH A/S (tidligere SAFEWAY HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lene Bak Nørresø i 17 år 10 måneder, inden stoppet d. 15. august 2017.
Dengang var virksomhedens branche indenfor detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 79' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. april 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lene N v/Lene Bak Nørresø
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SusLight Scandinavia ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
SusLight Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SusLight Scandinavia ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.10.2017
Registreringsdato: 02.10.2017 -
SusLight Scandinavia ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017 -
SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2017
Registreringsdato: 15.08.2017
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
13.10.2015 - 01.09.2017
Ejer
13.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
02.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.10.1999 - 15.08.2017
Direktør
24.07.2014 - 15.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2013 - 17.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S) fremviste et overskud på 79' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SAFEWAY HOLDING A/S (Nu: PN.CPH A/S) fremviste et underskud på 26' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er WA Verlichting B.V..