Jonas Rafn Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jonas Rafn Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 2.227' DKK Rafn Transport A/S (2022-23) |
Største underskud: | -197' DKK JYSK HANDEL OG TRANSPORT ApS (Nu: Jysk Handel og Transport ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.365' DKK J Rafn Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.108' DKK Rafn Transport A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos Rafn Transport A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Jysk Handel og Transport ApS (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2009 ved Jonas Rafn Jensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jonas Rafn Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jonas i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J Rafn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Jysk Handel og Transport ApS
Via J Rafn Holding ApS -
Rafn Transport A/S
Via J Rafn Holding ApS -
Rafn Ejendomme ApS
Via J Rafn Holding ApS
Direktørposter (3)
-
J Rafn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2016 -
Jysk Handel og Transport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2016 -
Rafn Transport A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Rafn Transport A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Rafn Transport A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021 -
Rafn Transport A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021 -
J Rafn Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2016
Registreringsdato: 31.03.2016
Blå bog (fortsat)
Jonas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
31.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.10.2014 - 30.06.2023
Direktør
07.10.2014 - 14.03.2016
Direktør
31.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - 31.07.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jonas Rafn Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J Rafn Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.365' DKK. Igennem sit holdingselskab J Rafn Holding ApS har Jonas dermed også ejerandele i Jysk Handel og Transport ApS (50-66.65%), Rafn Transport A/S (50-66.65%) og Rafn Ejendomme ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jonas Rafn Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Rafn Transport A/S fremviste et overskud på 2.227' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor JYSK HANDEL OG TRANSPORT ApS (Nu: Jysk Handel og Transport ApS) fremviste et underskud på 197' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Cecilie Rafn Jensen.