Lise Maryon Kønig
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | MDA BYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.372' DKK EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S (2021) |
Største underskud: | -2.155' DKK Bach & Kønig Invest ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.611' DKK Bach & Kønig Invest ApS (2015) |
Største gæld: | 7.329' DKK Bach & Kønig Invest ApS (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kønig Holding ApS (6 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 i MDA BYG ApS (tidligere KØNIG HOLDING ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Lise Maryon Kønig i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 14. november 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor murere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. april 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kønig Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S
Via Kønig Holding ApS -
Bach & Kønig Invest ApS
Via EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S
Direktørposter (1)
-
Kønig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2018
Tidslinje (11)
-
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
Kønig Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2018
Registreringsdato: 29.08.2018 -
Kønig Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2018
Registreringsdato: 29.08.2018
Blå bog (fortsat)
Lise har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.08.2007 - 14.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise Maryon Kønig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kønig Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.056' DKK. Gennem holdingselskabet Kønig Holding ApS har Lise derfor også andele i EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lise Maryon Kønig, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Kønig Holding ApS kunne fremvise et overskud på 664' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Kønig Holding ApS kunne fremvise et underskud på 145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.090' DKK (EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.760' DKK (EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 294' DKK (Bach & Kønig Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Henrik Bach Pedersen.