Frederik Forman Østerbye
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JF Consulting I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.221' DKK ZEVIT ApS (2022) |
Største underskud: | -2.470' DKK ZEVIT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.858' DKK ZEVIT ApS (2022) |
Største gæld: | 2.458' DKK ZEVIT ApS (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ZEVIT ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JF Consulting I/S (10 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2009 hos JF Consulting I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jacob Bølling Hansen at Frederik Forman Østerbye stiftede JF Consulting I/S den dag i december 2009. Titlen som Ejer og Stifter bestred Frederik i 10 år 1 måned, før stoppet d. 10. januar 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FØ Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Northern Bytes
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ZEVIT ApS
Via FØ Holding ApS
Direktørposter (1)
-
FØ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
FØ Software (Nu: Northern Bytes) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
JF Consulting I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.01.2020
Registreringsdato: 10.01.2020 -
FØ Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2019
Registreringsdato: 02.09.2019
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
26.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
01.12.2009 - 10.01.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.09.2019 - 02.09.2019
Ejer og Direktør
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Frederik Forman Østerbye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FØ Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Igennem holdingselskabet FØ Holding ApS har Frederik derfor også ejerandele i ZEVIT ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Frederik Forman Østerbye, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FØ Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.470' DKK (ZEVIT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.387' DKK (ZEVIT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (FØ Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Anders Hvashøj Pedersen.