Mark Dalby Folkenberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Comet Innovations I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.448' DKK FOLKENBERG HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -3.976' DKK FOLKENBERG HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.646' DKK FOLKENBERG HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 3.533' DKK FOLKENBERG ApS (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos COMETPEOPLE ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af FOLKENBERG HOLDING ApS (11 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2009 i Comet Innovations I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lasse Stevnss Tassing at Mark Dalby Folkenberg stiftede Comet Innovations I/S den dag i november 2009. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mark i 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FOLKENBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FOLKENBERG ApS
Via FOLKENBERG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
FOLKENBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
FOLKENBERG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2018
Registreringsdato: 02.07.2018 -
FOLKENBERG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2016
Registreringsdato: 23.05.2016 -
FOLKENBERG HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2013
Registreringsdato: 28.02.2013
Blå bog (fortsat)
Mark har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.02.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.05.2016 - 02.07.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.03.2010 - 28.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - 31.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mark Dalby Folkenberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FOLKENBERG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 391' DKK. Igennem holdingselskabet FOLKENBERG HOLDING ApS har Mark derfor også ejerandele i FOLKENBERG ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mark Dalby Folkenberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FOLKENBERG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.448' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FOLKENBERG HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.976' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 524' DKK (COMETPEOPLE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 327' DKK (FOLKENBERG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.911' DKK (FOLKENBERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (FOLKENBERG HOLDING ApS).