Torben Alsted Korstgård
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EUROPEAN INTERNET GROUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 358' DKK Allbike.dk ApS (2022-23) |
Største underskud: | -5' DKK Tkorst Holding ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.052' DKK Allbike.dk ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.374' DKK Allbike.dk ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Allbike.dk ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KORSTGÅRD.dk (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos EUROPEAN INTERNET GROUP ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Torben Alsted Korstgård i 2 år 4 måneder, før stoppet d. 27. april 2002.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KORSTGÅRD.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tkorst Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Allbike.dk ApS
Via Tkorst Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Allbike.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2015 -
Tkorst Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Tkorst Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015 -
Tkorst Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015 -
Allbike.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - 01.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.12.1999 - 27.04.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Alsted Korstgård er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tkorst Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.031' DKK. Igennem holdingselskabet Tkorst Holding ApS har Torben derfor også ejerandele i Allbike.dk ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Torben Alsted Korstgård, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Allbike.dk ApS kunne offentliggøre et overskud på 358' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Tkorst Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.