Henrik Kok Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | to sider I/S (Ejer) |
Største overskud: | 65' DKK HCP IT ApS (2021) |
Største underskud: | -139' DKK HCP IT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 90' DKK HCP IT ApS (2021) |
Største gæld: | 2.242' DKK 1415 Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SPM 2013 I/S (11 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2009 i to sider I/S (tidligere web360 I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Peter Assentorp at Henrik Kok Jørgensen stiftede to sider I/S den dag i november 2009. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 6 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
1415 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HCP IT ApS
Via 1415 Holding ApS -
Sportmonda ApS
Via 1415 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
1415 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
1415 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021 -
1415 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021 -
CustomSport I/S (Nu: SPM 2013 I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.04.2013 - 31.08.2016
Reel ejer
26.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - 30.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Kok Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 1415 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Igennem holdingselskabet 1415 Holding ApS har Henrik derfor også ejerandele i HCP IT ApS (33.34-49.99%) & Sportmonda ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Kok Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 1415 Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 139' DKK (HCP IT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (1415 Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -92' DKK (HCP IT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Claus Nymand Pedersen.