Lasse Juel Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Doktor Andersen v/Lasse Juel Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 444' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (2015-16) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.562' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (2015-16) |
Største gæld: | 3.433' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af GLAMSBJERGLÆGERNE I/S (11 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2009 hos Doktor Andersen v/Lasse Juel Andersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lasse Juel Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lasse i 8 år 10 måneder, før stoppet d. 13. november 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLAMSBJERGLÆGERNE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Doktor Andersen v/Lasse Juel Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2017
Registreringsdato: 13.11.2017 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2017
Registreringsdato: 11.09.2017 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2017
Registreringsdato: 02.02.2017
Blå bog (fortsat)
Lasse har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.03.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 13.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2012 - 11.09.2017
Bestyrelsesmedlem
04.10.2012 - 02.02.2017
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 1.JANUAR 1988GLAMSBJERG A/S kunne fremvise et overskud på 444' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Karin Toft Stampe Kjeldsen.