Sven Klinkert
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malermester Klinkert v/Sven Klinkert (Ejer) |
Største overskud: | 5.394' DKK MALERMESTER KLINKERT ApS (2020-21) |
Største underskud: | -645' DKK MALERMESTER KLINKERT ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 15.014' DKK KLINKERT HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 8.459' DKK MALERMESTER KLINKERT ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos MALERMESTER KLINKERT ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLINKERT HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i Malermester Klinkert v/Sven Klinkert som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sven Klinkert der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Sven i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLINKERT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MALERMESTER KLINKERT ApS
Via KLINKERT HOLDING ApS -
Klinkert Ejendomme ApS
Via KLINKERT HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KLINKERT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2011 -
MALERMESTER KLINKERT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2011 -
Klinkert Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2020
Tidslinje (6)
-
Klinkert Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.12.2020
Registreringsdato: 29.12.2020 -
Malermester Klinkert v/Sven Klinkert (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012 -
KLINKERT HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011
Blå bog (fortsat)
Sven har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2011 - 30.06.2019
Direktør
01.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
19.10.2009 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sven Klinkert er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLINKERT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 15.014' DKK. Igennem sit holdingselskab KLINKERT HOLDING ApS har Sven dermed også ejerandele i MALERMESTER KLINKERT ApS (90-99.99%) & Klinkert Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Sven Klinkert, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor MALERMESTER KLINKERT ApS fremviste et overskud på 5.394' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor MALERMESTER KLINKERT ApS fremviste et underskud på 645' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 4.769' DKK (KLINKERT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 15.014' DKK (KLINKERT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 353' DKK (Klinkert Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Ulla Runner.