Parwana Farwha Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | Tværkulturel Familierådgivning v/Parwana Farwha Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tværkulturel Familierådgivning v/Parwana Farwha Nielsen (15 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2009 hos Tværkulturel Familierådgivning v/Parwana Farwha Nielsen (tidligere Etnisk Kvinde Consult v/Parwana Farwha Nielsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Parwana Farwha Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Parwana nu besiddet i 15 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tværkulturel Familierådgivning v/Parwana Farwha Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (1)
-
Etnisk Kvinde Consult v/Parwana Farwha Nielsen (Nu: Tværkulturel Familierådgivning v/Parwana Farwha Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2009
Registreringsdato: 01.10.2009
Blå bog (fortsat)
Parwana har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.11.2017 - 29.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.11.2017 - 27.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Parwana' netværk er Arly John Eskildsen.