Ole Brinch-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SHELL OLIE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 430.907' DKK SHELL EP HOLDINGSELSKAB DANMARK ApS (2017) |
Største underskud: | -678.500' DKK A/S DANSK SHELL (Nu: Crossbridge Energy A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 4.735.555' DKK SHELL EP HOLDINGSELSKAB DANMARK ApS (2020) |
Største gæld: | 2.418.500' DKK A/S DANSK SHELL (Nu: Crossbridge Energy A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 415 årsværk hos A/S DANSK SHELL (Nu: Crossbridge Energy A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af RTW HOLDING ApS (14 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 hos SHELL OLIE ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Ole Brinch-Nielsen i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 20. maj 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RTW HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RTW HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2010
Repræsentant (1)
-
G/F Drøsselbjerg Klint
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.10.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
HERLØW EJENDOMSINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2010 -
BIOFUEL EXPRESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
G/F Drøsselbjerg Klint
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
LINCOLN DANMARK A/S (Nu: MASYTEC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021 -
HOLBÆK NY VOGNFABRIK A/S (Nu: JH INVEST II A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2021
Registreringsdato: 12.04.2021
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
07.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2009 - 03.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Brinch-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BIOFUEL EXPRESS A/S der præsenterede et overskud på 12.630' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos LINCOLN DANMARK A/S (Nu: MASYTEC A/S) der præsenterede et underskud på 685' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 2010 til i dag hos HERLØW EJENDOMSINVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.004' DKK (BIOFUEL EXPRESS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.322' DKK (BIOFUEL EXPRESS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 151' DKK (RTW HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lise Kjelstrøm.