Kirsten Rathje Rydendahl
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | Rathje Consult/Mentoriet (Ejer) |
Største overskud: | 3.502' DKK MENTORIET ApS (2015) |
Største underskud: | -561' DKK K. RATHJE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.551' DKK K. RATHJE HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 3.906' DKK MENTORIET ApS (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MENTORIET ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MENTORIET ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2009 i Rathje Consult/Mentoriet (tidligere Rathje Consult v/Kirsten Rathje) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kirsten Rathje Rydendahl der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kirsten i 4 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. april 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K. RATHJE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MENTORIET ApS
Via K. RATHJE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MENTORIET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2014 -
K. RATHJE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Mentoriet Erhverv ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.12.2018
Registreringsdato: 25.12.2018 -
Mentoriet Erhverv ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2015
Registreringsdato: 17.11.2015 -
K. RATHJE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.11.2015 - 25.12.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.09.2009 - 30.04.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kirsten Rathje Rydendahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. RATHJE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.116' DKK. Gennem sit holdingselskab K. RATHJE HOLDING ApS har Kirsten dermed også andele i MENTORIET ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kirsten Rathje Rydendahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MENTORIET ApS landede et overskud på 3.502' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K. RATHJE HOLDING ApS landede et underskud på 561' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.226' DKK (K. RATHJE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.116' DKK (K. RATHJE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.389' DKK (MENTORIET ApS).