Nicola Cipullo
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | Delizioso v/Nicola Cipullo (Ejer) |
Største overskud: | 170' DKK DELIZIOSO ÅBYHØJ ApS (2014) |
Største underskud: | -458' DKK CIPULLO HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 396' DKK DELIZIOSO ÅBYHØJ ApS (2016) |
Største gæld: | 838' DKK DELIZIOSO ÅBYHØJ ApS (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DELIZIOSO ÅBYHØJ ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af CIPULLO HOLDING ApS (10 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 hos Delizioso v/Nicola Cipullo i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Nicola Cipullo der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Nicola i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CIPULLO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Delizioso Fjellerup ApS
Via CIPULLO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Delizioso Fjellerup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2015 -
CIPULLO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2014
Tidslinje (9)
-
DELIZIOSO ÅBYHØJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
DELIZIOSO HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2019
Registreringsdato: 15.10.2019 -
Delizioso Is ApS (Nu: Delizioso Fjellerup ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2015
Registreringsdato: 17.04.2015
Blå bog (fortsat)
Nicola har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.06.2014 - 10.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.06.2014 - 15.10.2019
Reel ejer
12.08.2016 - 15.10.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.09.2009 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicola Cipullo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CIPULLO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -28' DKK. Gennem sit holdingselskab CIPULLO HOLDING ApS har Nicola dermed også andele i Delizioso Fjellerup ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Nicola Cipullo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor DELIZIOSO ÅBYHØJ ApS landede et overskud på 170' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor CIPULLO HOLDING ApS landede et underskud på 458' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 81' DKK (Delizioso Is ApS (Nu: Delizioso Fjellerup ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -28' DKK (CIPULLO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -209' DKK (Delizioso Is ApS (Nu: Delizioso Fjellerup ApS)).