Hans Henrik Lerager
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2009 - 30. apr. 2010 |
Karrieren startede hos: | Lerager hjemmeservice v/Hans Henrik Lerager (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Feldballe Friskole (3 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Hans Henrik Lerager. Første gang Hans var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2009 hos Lerager hjemmeservice v/Hans Henrik Lerager i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hans Henrik Lerager der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 5 måneder, inden stoppet den 30. april 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. april 2010.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Lerager hjemmeservice v/Hans Henrik Lerager (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2010
Registreringsdato: 30.04.2010 -
Lerager hjemmeservice v/Hans Henrik Lerager (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2009
Registreringsdato: 01.11.2009
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.06.2020 - 10.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - 30.04.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager