Michael Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | Brdr. Hansen Maskinteknik I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.623' DKK INVITEC ApS (2022) |
Største underskud: | -39' DKK INVITEC ApS (2017) |
Største egenkapital: | 4.956' DKK Invitec Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 8.787' DKK Invitec Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos INVITEC ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af INVITEC ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 hos Brdr. Hansen Maskinteknik I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jimmi Hansen at Michael Hansen stiftede Brdr. Hansen Maskinteknik I/S den dag i september 2009. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 2 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Invitec Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
INVITEC ApS
Via Invitec Holding ApS -
Invitec Ejendomme ApS
Via Invitec Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Invitec Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2017 -
Invitec Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2017 -
INVITEC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Invitec Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2017
Registreringsdato: 06.12.2017 -
INVITEC ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
Invitec Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.06.2012 - 30.11.2017
Direktør og Reel ejer
26.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.09.2009 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Invitec Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.956' DKK. Gennem sit holdingselskab Invitec Holding ApS har Michael dermed også andele i INVITEC ApS (100%) samt Invitec Ejendomme ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Michael Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor INVITEC ApS landede et overskud på 1.623' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor INVITEC ApS landede et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 339' DKK (Invitec Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.956' DKK (Invitec Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 642' DKK (Invitec Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jimmi Hansen.