Patrick Schaumburg Ottow Prahl
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BFM - Team v/Patrick Prahl Mølholm (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Prahl Consulting (2 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2009 hos BFM - Team v/Patrick Prahl Mølholm i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Emil Breuning at Patrick Schaumburg Ottow Prahl stiftede BFM - Team v/Patrick Prahl Mølholm den dag i oktober 2009. Titlen som Ejer og Stifter havde Patrick i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2011.
Tidslinje (4)
-
Prahl Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.02.2016
Registreringsdato: 24.02.2016 -
Prahl Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2013
Registreringsdato: 01.03.2013 -
BFM - Team v/Patrick Prahl Mølholm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011
Blå bog (fortsat)
Patrick har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 24.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.10.2009 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Trine Maria Struer-Tranberg.