Mads Fabrin Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | Aqua rent og vinduespolering v/Mads Fabrin Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 162' DKK RS Danmark ApS (2023) |
Største underskud: | -38' DKK RS Danmark ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 136' DKK RS Danmark ApS (2023) |
Største gæld: | 459' DKK RS Danmark ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos RS Danmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RENGØRINGSSELSKABET DANMARK ApS (4 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2009 ved Aqua rent og vinduespolering v/Mads Fabrin Hansen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Fabrin Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mads i 6 måneder, før stoppet den 31. marts 2010.
Virksomheden opererede indenfor vinduespolering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M/M Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RS Danmark ApS
Via M/M Holding ApS
Direktørposter (2)
-
M/M Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2021 -
RS Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
M/M Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.03.2024
Registreringsdato: 24.03.2024 -
M/M Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2024
Registreringsdato: 23.03.2024 -
RS Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.11.2021 - 23.03.2024
Direktør
10.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.10.2021 - 23.03.2024
Direktør
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
24.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2012 - 11.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - 31.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Fabrin Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M/M Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem holdingselskabet M/M Holding ApS har Mads derfor også andele i RS Danmark ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mads Fabrin Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor RS Danmark ApS kunne fremvise et overskud på 162' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RS Danmark ApS kunne fremvise et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 162' DKK (RS Danmark ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (M/M Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 136' DKK (RS Danmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (M/M Holding ApS).